Entreprise : SAS AIR PLUS - SIREN 798 117 263
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2021)
Dénomination
SAS AIR PLUS
SIREN (siège)
798 117 263
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2013
Date de fin de la personne morale
29/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
58 VOIE NOUVELLE 94310 ORLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAYRAPETIAN ELLA
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1993
Commune de résidence
Montfermeil
Nom, Prénom(s)
MALOYAN ARAM
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2013
Siret
79811726300011
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation d'un hôtel.
Adresse
58 VOIE 58 Voie Nouvelle
94310 , Orly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65972
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Creteil en date du 15/12/2021, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale, à l'encontre de Mme Ella HAYRAPETIAN, pour une durée de 6 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
59596
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
59596
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 17/11/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa
Numéro d'observation
35862
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 20/11/2019, la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00804, date de cessation des paiements le 20/05/2018, désigne liquidateur SELARL Jsa 42 ter Avenue Rabelais 94107 Saint-Maur-des-Fossés, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
22317
Date d'ajout
14/05/2019
Description
Pli Non Distribuable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).