Entreprise : HOTEL ROYAL OURS BLANC - SIREN 797 892 874
Identité
Dénomination
HOTEL ROYAL OURS BLANC
SIREN (siège)
797 892 874
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2013
Début d’activité
20/12/2013
Date de fin de la personne morale
30/12/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Activités principales de l’objet social
Exploitation de tous fonds de commerce, d'établissements hôteliers, touristiques et de restaurants. Exploitation d'immeumbles d'établissements hôteliers.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
AV DES JEUX 38750 HUEZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ALPE D'HUEZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREBIER LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DE CARRIERE VINCENT , HENRI , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
BP ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MARANATHA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2013
Siret
79789287400026
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de tous fonds de commerce, d'établissements hôteliers, touristiques et de restaurants. Exploitation d'immeumbles d'établissements hôteliers.
Adresse
AV DES JEUX
38750 , HUEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ALPE D'HUEZ
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/2013
Siret
79789287400018
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
148 TRA DE LA MARTINE
13011 , MARSEILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/017766
Date d'ajout
13/06/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 25/05/2022 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/016775
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 04/09/2019 autorisant la poursuite d'activité en liquidation judiciaire jusqu'au 05/10/2019. Liquidateur judiciaire : SCP LOUIS ET LAGEAT mission conduite par Me JP LOUIS 30 cours Lieutaud 13001 Marseille, SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS mission conduite par Me SENECHAL 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine
Numéro d'observation
F19/012561
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05/06/2019 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 05/09/2019 - co-Liquidateurs judiciaires : SCP LOUIS ET LAGEAT mission conduite par Me JP LOUIS 30 cours Lieutaud 13001 Marseille, SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS mission conduite par Me SENECHAL 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine - Date de cessation des paiements : 22/11/2017
Numéro d'observation
F18/018853
Date d'ajout
30/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21/11/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 22/05/2019, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F18/008588
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 30/05/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 22/11/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/017352
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 03/11/2017 - Siège de la liquidation : 17 Rue Venture 13001 MARSEILLE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 24/11/2017
Numéro d'observation
F17/017404
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22/11/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Co-mandataires judiciaires : SCP LOUIS ET LAGEAT mission conduite par Me JP LOUIS 30 COURS LIEUTAUD 13001 MARSEILLE et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS mission conduite par Me SENECHAL 15 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, Co-Administrateurs judiciaires : SCP GILLIBERT & Associés mission conduite par Me GILLIBERT 24 RUE LULLI 13001 MARSEILLE et la SELARL AJA Administrateur judiciaire mission conduite par Me Franck MICHEL 376 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE lesquels auront tous deux pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et précise que Me Franck MICHEL assurera également le rôle de coordinateur. Date de cessation des paiements : 22/11/2017
Numéro d'observation
F16/016836
Date d'ajout
18/11/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 22/09/2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).