Entreprise : SCI JLS - SIREN 797 829 215
Identité
(Entreprise radiée le 30/04/2021)
Dénomination
SCI JLS
SIREN (siège)
797 829 215
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2013
Date de fin de la personne morale
10/10/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
86 AV DE LA LIBERTE 10100 ROMILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAGUIN JEAN-LUC , CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Marcilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PLUOT SYLVIE
Nom d'usage
DAGUIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Romilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/09/2013
Siret
79782921500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d' achat ou d' apport , propriété, mise en valeur, transformation, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
86 AV 86 avenue de la Liberté
10100 , Romilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3806
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Dissolution à compter du 16/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/11/2020, liquidateur : DAGUIN Jean-Luc, Christian, siège de la liquidation : 2 A Route de Conflans 51260 Marcilly-sur-Seine, parution de la publicité légale : La Dépëche de l'Aube paru le 19/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).