Entreprise : AUX MULTIS HOBBIES - SIREN 797 679 925
Identité
Dénomination
AUX MULTIS HOBBIES
SIREN (siège)
797 679 925
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2014
Début d’activité
21/10/2013
Date de fin de la personne morale
26/06/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Vente jeux et jouets
Code APE
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU GENERAL LECLERC 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENOIST ADRIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Follainville-Dennemont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/10/2013
Siret
79767992500025
Enseigne
AU BONHEUR DES ENFANTS
Code APE
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente jeux et jouets
Adresse
13 RUE DU GENERAL LECLERC
95310 , SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/2013
Siret
79767992500017
Enseigne
AU BONHEUR DES ENFANTS
Code APE
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Adresse
45 RUE DES GROUX
78520 , FOLLAINVILLE-DENNEMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82291
Date d'ajout
30/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 30/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74964
Date d'ajout
04/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
18782
Date d'ajout
16/01/2017
Description
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé en date du 16/01/2017 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2017J00048 date de cessation des paiements le 31/07/2016 et a désigné liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
42094
Date d'ajout
27/06/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).