Entreprise : DOM'AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L'HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN - SIREN 796 350 080
Identité
(Entreprise radiée le 05/08/2019)
Dénomination
DOM'AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L'HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN
Sigle
DOM'AULIM
SIREN (siège)
796 350 080
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2012
Date de fin de la personne morale
03/10/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'HLM à conseil d'administration
Capital social
4843566 EUR
Adresse du siège
161 RUE ARMAND DUTREIX 87000 LIMOGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAGNE JEAN-CLAUDE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Favars
Nom, Prénom(s)
DELAYGUE LIONEL , MARIE , FRANCOIS , GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
BELLEGARDE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
RIVET JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
FABREGUE DENIS , GILLES , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Saint-Yrieix-la-Perche
Nom, Prénom(s)
QUILLAT NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Panazol
Nom, Prénom(s)
BORDIN ELODIE , FRANCETTE , PAULETTE
Nom d'usage
AMBLARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
LEYDIER JEAN-LUC , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Marillac-le-Franc
Nom, Prénom(s)
ALBARET JEAN , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Nom, Prénom(s)
SUTRE PHILIPPE , ABEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Fléac
Nom, Prénom(s)
SOULAIMANA HASSANI
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Saint-Georges-les-Baillargeaux
Nom, Prénom(s)
BRUGEAU MATHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
DEBATISSE BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
GALLINAS FRANCK , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Gannat
Dénomination
ACELIM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Dénomination
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
COMMUNAUTE AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 14
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/2002
Siret
79635008000183
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion locative habitat social
Adresse
1 AV FERNAND AUBERGER
03700 , BELLERIVE-SUR-ALLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/1989
Siret
79635008000126
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
07160 , MARIAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/1989
Siret
79635008000118
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
07160 , LE CHEYLARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
79635008000134
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
702A
Adresse
36 AV CHARLES DE GAULLE
19000 , TULLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
79635008000175
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion locative, habitat social.
Adresse
2 B RUE SEGERAL VERNINAC
19100 , BRIVE-LA-GAILLARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
79635008000142
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
20 AV TURGOT
19100 , BRIVE-LA-GAILLARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1978
Siret
79635008000084
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
BD PRESIDENT BERTRAND
43000 , LE PUY-EN-VELAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE INTERCONSULAIRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
79635008000100
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
43800 , VOREY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
79635008000092
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
43230 , PAULHAGUET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE MONTALAN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
79635008000076
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
43200 , LE PERTUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/1988
Siret
79635008000050
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
702A
Adresse
18 RUE PIERRE DE COUBERTIN
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/2001
Siret
79635008000159
Nom commercial
DOMOCENTRE
Enseigne
DOMOCENTRE
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction d'H.L.M
Adresse
13 RUE CONDORCET
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/01/1977
Siret
79635008000167
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction acquisition amélioration réhabilitation gestion location vente de logements sociaux
Adresse
161 RUE 161 rue Armand Dutreix
87000 , Limoges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3167
Date d'ajout
05/08/2019
Description
Radiation du RCS de Brive le 05/08/2019 avec effet au 27/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4842
Date d'ajout
19/07/2019
Description
Radiation du RCS le 19/07/2019 avec effet au 27/05/2019 avec LE FOYER ( RCS Angouleme 561 820 481 ) avec effet juridique comptable et fiscal au 01/01/2019
Numéro d'observation
3055
Date d'ajout
19/07/2019
Description
Radiation du RCS le 19/07/2019 avec effet au 27/05/2019 Suite à fusion-absorption au profit de Le Foyer (561.820.481 RCS ANGOULEME)
Numéro d'observation
3976
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Radiation du RCS le 27/03/2019 avec effet au 31/12/2018
Numéro d'observation
4830
Date d'ajout
04/10/2012
Description
Fusion absorption de la société HABILIM ( RCS 756 501 060) à compter du 01/06/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 30.12.81
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).