Entreprise : SCM PAYET/CHEVALIER - SIREN 795 407 758
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2021)
Dénomination
SCM PAYET/CHEVALIER
SIREN (siège)
795 407 758
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2013
Date de fin de la personne morale
10/10/2112
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
47 RUE DU PERE MAITRE 97432 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE DES CABRIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
L'étang salé
Nom, Prénom(s)
PAYET WILLIAM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/2013
Siret
79540775800015
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
43 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97432 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE DES CABRIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2014
Siret
79540775800023
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
47 RUE DU PERE MAITRE
97432 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE DES CABRIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
27/07/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE DISSOLUTION ET CLOTURE DE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 31-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
27/04/2021
Description
Dissolution à compter du 31-12-2020, journal publicateur : LE JOURNAL DE L'ILE du : 26-03-2021, adresse de liquidation : au siège social 47 rue du Père Maître 97432 Ravine des Cabris.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).