Entreprise : NEKEZ EGINA - SIREN 795 229 772
Identité
(Entreprise radiée le 27/10/2022)
Dénomination
NEKEZ EGINA
SIREN (siège)
795 229 772
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2013
Date de fin de la personne morale
11/09/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
603000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE L'EGLISE 64210 BIDART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMOINE PIERRE , ANDRE , GASTON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Commune de résidence
Marines
Nom, Prénom(s)
LEMOINE FREDERIQUE , MARIE-GABRIELLE
Nom d'usage
CAMBUZAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
MARTIN MONIQUE , RAYMONDE , JACQUELINE , GABRIELLE
Nom d'usage
LEMOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Marines
Nom, Prénom(s)
LEMOINE ALINE , FRANCOISE
Nom d'usage
DARTAGNAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Paris 01
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/2013
Siret
79522977200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la propriété, la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de biens immobiliers
Adresse
8 RUE 8 rue de l'Eglise
64210 , Bidart - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16296
Date d'ajout
26/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
626
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Dissolution à compter du 28/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/12/2021, liquidateur : LEMOINE Pierre, André, Gaston, siège de la liquidation : 15 Rue Malebranche 95640 Marines, parution de la publicité légale : LA SILLON paru le 07/01/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).