Entreprise : SCI KEREL - SIREN 795 179 332
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2022)
Dénomination
SCI KEREL
SIREN (siège)
795 179 332
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2013
Date de fin de la personne morale
09/09/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
17 RUE ROMY SCHNEIDER 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLON TRISTAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUILLON JEAN-GABRIEL , LIONEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Bangor
Nom, Prénom(s)
GUILLON MADELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUILLON MARIE
Nom d'usage
LUCAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Mauves sur Loire
Nom, Prénom(s)
MILLET MARIE-ELISABETH
Nom d'usage
GUILLON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUILLON JEAN-PIERRE , LOUIS , ADOLPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUILLON BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GUILLON MATHILDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Fay-aux-loges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2013
Siret
79517933200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RTE DE FONTLAND
18110 , VASSELAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
79517933200031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété par voie d'achat, construction, échange, apport, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et gestion par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Adresse
17 RUE 17 rue Romy Schneider
18000 , Bourges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
79517933200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LIEUDIT GRAND CHAMP
36800 , THENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : GUILLON Jean-Pierre, Louis, Adolphe, siège de la liquidation : 17 Rue Romy Schneider 18000 Bourges, parution de la publicité légale : L'information Agricole du Cher paru le 25/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1910
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/01/2022
Numéro d'observation
1918
Date d'ajout
23/06/2017
Description
Radiation du RCS le 23/06/2017 avec effet au 01/06/2017 Cessation d'activité dans le ressort du Greffe de Châteauroux par suite du transfert du siège social et de l'établissement principal dans le ressort du Greffe de Bourges
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).