Entreprise : R4R - SIREN 795 166 024
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2022)
Dénomination
R4R
SIREN (siège)
795 166 024
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2013
Date de fin de la personne morale
08/09/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
2455 CHE DE LA PRESIDENTE 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARA FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
HORWITZ PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
JACOB DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/2013
Siret
79516602400013
Nom commercial
R4R
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise et gestion de participation dans toutes sociétés, prestations de services aux sociétés qu elle controle
Adresse
2455 CHE 2455 chemin de la Présidente
13100 , Aix-en-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17924
Date d'ajout
04/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 04/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21686
Date d'ajout
12/07/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).