Entreprise : SCI LES TROIS TERRE - SIREN 795 158 336
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2020)
Dénomination
SCI LES TROIS TERRE
SIREN (siège)
795 158 336
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2013
Date de fin de la personne morale
08/09/2063
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
34 RUE VINCHON 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC VIRGINIE , SUZANNE , LOUISETTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
LE PENVEN ERIC , ROLAND , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Bourguignon sous Montbavin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2013
Siret
79515833600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE VINCHON
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/04/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 14-11-2019 , APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL LA THIERACHE DU 13-02-2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/04/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 07-11-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : La Thiérache DU : 13-02-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).