Entreprise : LES VOILES - SIREN 795 063 304
Identité
Dénomination
LES VOILES
SIREN (siège)
795 063 304
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2013
Début d’activité
09/08/2013
Date de fin de la personne morale
03/09/2112
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, création de tous fonds de commerce d'hôtellerie, résidence-retraite, restaurant, service de traiteur.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
124 RUE GUBLER 83000 TOULON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL LES VOILES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DREAM TEAM
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/08/2013
Siret
79506330400021
Nom commercial
HOTEL LES VOILES
Enseigne
HOTEL LES VOILES
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, création de tous fonds de commerce d'hôtellerie, résidence-retraite, restaurant, service de traiteur.
Adresse
124 RUE GUBLER
83000 , TOULON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL LES VOILES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/08/2013
Siret
79506330400013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
109 CHE DE COSTEBELLE
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/014378
Date d'ajout
22/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 22/05/2024 désignant en qualité d'Administrateur judiciaire : SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Me Xavier HUERTAS 1 rue Lamartine Cs 81041 06050 Nice avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/008082
Date d'ajout
21/03/2024
Description
Par ordonnance en date du 15/03/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a nommé mandataire judiciaire : SELARL ML Associés prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC 59 Avenue Maréchal Foch 83000 TOULON.
Numéro d'observation
F24/005962
Date d'ajout
05/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 05/03/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 27/02/2024
Numéro d'observation
87979
Date d'ajout
08/11/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/09/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).