Entreprise : SUN SPORT - SIREN 794 735 290
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2020)
Dénomination
SUN SPORT
SIREN (siège)
794 735 290
Date d'immatriculation au RNE
26/08/2013
Date de fin de la personne morale
25/08/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
87 VOIE DE CHATENAY 91370 VERRIERES-LE-BUISSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA SANTOS DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2013
Siret
79473529000015
Nom commercial
SUN SPORT
Enseigne
SUN SPORT
Code APE
9313Z - Activités des centres de culture physique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Centre de remise en forme, centre de bronzage, vente de produits.
Adresse
87 87 Voie De Chatenay
91370 , Verrières-le-Buisson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32314
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 06/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Selarl Mjc2a, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32314
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
83111
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 03/12/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00619 désigne liquidateur La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , met fin à la mission de l'administrateur La Selarl A & M Aj Associés, en la personne de Me Avezou, Administrateur Judiciaire Associé 5 bd de l'Europe 91000 EVRY
Numéro d'observation
82270
Date d'ajout
23/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 22/10/2018 nommant administrateur La Selarl A & M Aj Associés, en la personne de Me Avezou, Administrateur Judiciaire Associé 5 Boulevard de l'Europe 91000 Évry lequel aura pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise
Numéro d'observation
81882
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 01/10/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00619 , date de cessation des paiements le 01/01/2018 désigne Mandataire judiciaire La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 01/04/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
26/08/2013
Description
Ordonnance de Monsieur le Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 21/08/2013 dispensant provisoirement de la présentation de bail commercial jusqu'au 15/10/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).