Entreprise : SAS B&D CIE - SIREN 794 506 667
Identité
Dénomination
SAS B&D CIE
SIREN (siège)
794 506 667
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2013
Début d’activité
26/09/2018
Date de fin de la personne morale
25/07/2112
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un salon de café, spécialise dans la vente de café, lait, chocolat, chantilly et arômes, de restauration légère, notamment spécialités gourmandes, de boissons et d'autres produits : Mugs, tasses, machines Expressos a Dosettes, Dosettes.
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
EMPLACEMENT K8 ECI VAL D'EUROPE 77700 SERRIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC CENTRE URBAIN VAL D'EUROPE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAGNEAU CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Lesigny
Nom, Prénom(s)
MARTI JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
OLSZAK ARMELLE , SYLVIE , DOMINIQUE
Nom d'usage
DAGNEAU
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Lésigny
Dénomination
FIDUCIAIRE DE PROVENCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Aix-En-Provence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/09/2018
Siret
79450666700029
Nom commercial
ILLY
Enseigne
ILLY
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Salon de café spécialisé dans la vente de café, lait, chocolat, chantilly et arômes, de restauration légère, notamment de spécialités gourmandes et d'autres produits : mugs, tasses, machines expressos à dosettes, dosettes exploité sous l'enseigne et sous franchise ILLY
Adresse
EMPLACEMENT K8 ECI VAL D'EUROPE
77700 , SERRIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC CENTRE URBAIN VAL D'EUROPE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/07/2013
Siret
79450666700011
Nom commercial
BLACK BAR CAFE
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Activité principale
Restauration de type rapide
Adresse
49 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49-51
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
05/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 04/09/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J633, désigne liquidateur SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
31/07/2023
Description
Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 31-07-2023, arrêtant le plan de cession totale des actifs au profit de la SARL MANGOS VAL D'EUROPE (rcs 832 257 687) sous le numéro 2022J633.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 13/02/2023 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois , soit jusqu'au 03/10/2023
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 03/10/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J633 date de cessation des paiements le 04/04/2021, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, administrateur(s) : Selarl AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD mission conduite par Maître Jérôme CABOOTER 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/04/2023, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2013B1493512
Date d'ajout
28/11/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Meaux SOUS LE NUMERO 2018B2598
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/11/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).