Entreprise : JOAN - SIREN 794 089 102
Identité
Dénomination
JOAN
Sigle
JOAN
SIREN (siège)
794 089 102
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2013
Date de fin de la personne morale
07/07/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
39 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANCEREAU JOHNNY , DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Chambourg Sur Indre
Nom, Prénom(s)
FUMOUX ANTOINE , JEAN , YVES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/2013
Siret
79408910200014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
39 RUE DES GRANGES GALAND
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2013
Siret
79408910200022
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration, débit de boissons, épicerie
Adresse
61 AV 61 Avenue de la Libération
33138 , Lanton - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2014
Siret
79408910200030
Enseigne
LA MARINE 2
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration , débit de boisson, vente a emporter
Adresse
4 BD DU COLONEL WURTZ
33510 , ANDERNOS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82143
Date d'ajout
20/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 19/09/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/09/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 19/09/2017
Numéro d'observation
21712
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS prononce en date du 06/01/2015 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 15/12/2014 , désigne juge commissaire Mr Eric VERRYDEN , liquidateur la SELARL VILLA, en la personne de Me Francis VILLA, 18 rue Néricault Destouches, BP 3348 37000 TOURS. , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/01/2015
Description
Jugement du tribunal de Commerce de TOURS en date du 06/01/2015 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15/12/2014, désignant en qualité de liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).