Entreprise : AMANA TRANSPORTS - SIREN 793 867 813
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2021)
Dénomination
AMANA TRANSPORTS
SIREN (siège)
793 867 813
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2015
Date de fin de la personne morale
07/07/2112
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
1 PL DE L ECOLE 02600 VILLERS-COTTERETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERAND MICHEL , FLORENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Épinay-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/2015
Siret
79386781300024
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports de marchandises et messageries.
Adresse
1 PL 1 place des Ecoles
02600 , Villers-Cotterêts - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2013
Siret
79386781300016
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
39 RUE NOLLEES
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 01/07/2021
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/02/2021
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Soissons EN DATE DU 04-02-2021 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE Monsieur Michel Florent FERAND, né le 01.12.1972 à MONTFERMEIL POUR UNE DUREE DE 8 ANS SOUS LE NUMERO 2018RJ0040 .
Numéro d'observation
1001877
Date d'ajout
19/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 19/07/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX en la personne de Me Guillaume RANDOUX 11 place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons
Numéro d'observation
1001409
Date d'ajout
23/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 17/05/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BELLET Jacques Mandataire judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX en la personne de Me Guillaume RANDOUX 11 place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons. Date de cessation des paiements : 31/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).