Entreprise : SCI DARWINN - SIREN 793 495 219
Identité
Dénomination
SCI DARWINN
SIREN (siège)
793 495 219
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2013
Début d’activité
27/04/2013
Date de fin de la personne morale
06/06/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété, la transformation, la construction de tous biens immobiliers, à titre exceptionnel la vente de biens, toutes opérations civiles pouvant se rattacher à l'objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
4 PL ADRIEN LE FRANC 56250 ELVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAROFF RONAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Monterblanc
Nom, Prénom(s)
GROSSO JEAN-MARC , FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Monterblanc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/04/2013
Siret
79349521900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition, la propriété, la transformation, la construction de tous biens immobiliers, à titre exceptionnel la vente de biens, toutes opérations civiles pouvant se rattacher à l'objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Autres Activités
l'acquisition, la propriété, la transformation, la construction de tous biens immobiliers, à titre exceptionnel la vente de biens, toutes opérations civiles pouvant se rattacher à l'objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Adresse
4 PL ADRIEN LE FRANC
56250 , ELVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4400
Date d'ajout
26/06/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/06/2020 : Nouveau : GROSSO Jean-Marc, Francis, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2020 : Partant : GOUALOU Armelle, Patricia, Dominique, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).