Entreprise : TOURNUS EXPANSION - SIREN 793 466 970
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2024)
Dénomination
TOURNUS EXPANSION
SIREN (siège)
793 466 970
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2013
Date de fin de la personne morale
04/06/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
20888244 EUR
Adresse du siège
25 AV JEAN MOULIN 71700 TOURNUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
TOURNUS CROISSANCE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Tournus
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/05/2013
Siret
79346697000019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la prise de tous intérêts et participations en fonds propres et quasi fonds propres en ce y compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur desdits intérêts et participations ; la gestion, la cession, le regroupement de ces prises d'intérêts et de ces participations ; la fourniture de services aux sociétés, françaises ou étrangères, au sein desquelles la société détient une participation majoritaire ou minoritaire et, notamment, de toutes prestations en rapport avec le marketing, la gestion administrative, comptable, financière et juridique, les ressources humaines, l'informatique, la communication, les systèmes d'information, la stratégie ou l'organisation ; le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apport de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits, ou autrement ; la prise, l'acquisition, la concession, l'exploitation de tout droit intellectuel, de tout contrat de savoir-faire, de licences ou des sous-licences de toutes marques de fabriques ou de services, d'enseignes ainsi que l'organisation d'un réseau de points de vente en franchise ou par tout autre moyen de tous produits fabriqués sous licence ou autrement et entrant dans l'objet de la société
Adresse
25 AV JEAN MOULIN
71700 , TOURNUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000466
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Modification des commissaires aux comptes : BELMONDO Jean-Pierre nom d'usage : BELMONDO Jean-Pierre n'est plus commissaire aux comptes titulaire LAURENT Renaud Rémi nom d'usage : LAURENT Renaud n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société par actions simplifiée RLB AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).