Entreprise : PHARMACIE CENTRALE DE LANVAUX - SIREN 793 343 211
Identité
Dénomination
PHARMACIE CENTRALE DE LANVAUX
SIREN (siège)
793 343 211
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2013
Début d’activité
10/06/2013
Date de fin de la personne morale
04/06/2112
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/05/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
l exercice de la profession de pharmacien d officine telle qu elle est définie par les textes législatifs et réglementaires en vigueur savoir notamment la propriété la gestion et l exploitation d une officine de pharmacie
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
4 PL ADRIEN LE FRANC 56250 ELVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAROFF RONAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Monterblanc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/2013
Siret
79334321100017
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale règlementée
Activité principale
Exercice de la profession de pharmacien d'officine et notamment la propriété, la gestion et l'exploitation d'une officine de pharmacie
Autres Activités
Exercice de la profession de pharmacien d'officine et notamment la propriété, la gestion et l'exploitation d'une officine de pharmacie
Adresse
4 PL ADRIEN LE FRANC
56250 , ELVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4200
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Réduction de capital à compter du 12/06/2020 Ancien : 500 000 EUR Nouveau : 250 000 EUR Forme exacte de la société à compter du 12/06/2020 : SELARL de type unipersonnel
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4189
Date d'ajout
22/06/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2020 : Partant : GOUALOU Armelle, Patricia, Dominique, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).