Entreprise : LA COMPAGNIE AGRICOLE OUEST AFRICAINE - SIREN 793 244 369
Identité
Dénomination
LA COMPAGNIE AGRICOLE OUEST AFRICAINE
SIREN (siège)
793 244 369
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2013
Début d’activité
13/05/2013
Date de fin de la personne morale
27/05/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes Activité en qualité d'opérateur céréalier notamment en Afrique. L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, dans toutes sociétés ou entités juridiques, crées ou a créer, Française ou étrangères.
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Capital social
10379207 EUR
Adresse du siège
55 AV MARCEAU 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Auger PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
Froissard ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
Grandry FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Nom, Prénom(s)
Paindavoine PIERRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Passedoit CHARLOTTE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Dénomination
LA COMPAGNIE AGRICOLE INVESTISSEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Louis Dreyfus Company suisse SA
Qualité
Autre
Dénomination
FFL DEVELOPPEMENT SARL
Qualité
Autre
Dénomination
ELEPHANT VERT
Qualité
Autre
Dénomination
AUDITIME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Perray
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
13/05/2013
Siret
79324436900039
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toute activité en qualité d'opérateur céréalier notamment en Afrique. l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession us quelque forme que ce soit, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères
Adresse
114 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
79324436900021
Adresse
55 AV MARCEAU
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/2013
Siret
79324436900013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
38 RUE COPERNIC
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B1063158
Date d'ajout
28/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/06/2022 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/06/2022, soit jusqu'au 28/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B1063156
Date d'ajout
14/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/12/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/12/2021, soit jusqu'au 28/06/2022
Numéro d'observation
2013B1063154
Date d'ajout
28/06/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/06/2021 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P202101048 et a désigné juge commissaire : M. David Richier, administrateur : SELARL BCM en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, , avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELARL AXYME en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 28/12/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).