Entreprise : GROUPE LES VILLAS - SIREN 793 031 485
Identité
Dénomination
GROUPE LES VILLAS
SIREN (siège)
793 031 485
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2014
Début d’activité
19/04/2013
Date de fin de la personne morale
21/10/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Une prise de participation dans d'autres sociétés sous quelque forme que ce soit. Une activité de franchise et licence de marque.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
141 AV DE MALAKOFF 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Su HUI , ALICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/2013
Siret
79303148500030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
141 AV DE MALAKOFF
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2014
Siret
79303148500022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE DE L'EGLISE
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B095067
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/11/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 13/11/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201503239, date de cessation des paiements le 08/08/2014, et a désigné : juge commissaire M. Franck Sabet liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/05/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2013B097272
Date d'ajout
29/10/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2014B08042
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).