Entreprise : ULTIMASOL III - SIREN 792 841 348
Identité
Dénomination
ULTIMASOL III
SIREN (siège)
792 841 348
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2013
Début d’activité
13/03/2013
Date de fin de la personne morale
12/05/2025
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prise de participations dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, éligibles à la réduction d'ISF.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital minimum
1000 EUR
Adresse du siège
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lefevre BERNARD , RAPHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Radjabali SAFDAR-FABRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Dénomination
ARCADE FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/03/2013
Siret
79284134800016
Nom commercial
ULTIMASOL
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans des sociétés éligibles aux mesures de réduction et exonération d'impôt sur la fortune
Autres Activités
Prise de participation dans des sociétés éligibles aux mesures de réduction et exonération d'impôt sur la fortune
Adresse
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 06-07-2016 prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro JP201600004, désigne liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Michel Baert, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2016 prononçant l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS FSB HOLDING, dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun sous le n°JP201600004, date de cessation des paiements le 31 mars 2015, et confirmant la désignation de la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, administrateur avec pour mission de gérer, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).