Entreprise : AJK TECHNOLOGIE - SIREN 792 838 294
Identité
Dénomination
AJK TECHNOLOGIE
SIREN (siège)
792 838 294
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2013
Début d’activité
06/05/2013
Date de fin de la personne morale
05/05/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prestations intellectuelles et industielles liées au développement, à la production et au soutien opérationnels de toutes entreprises (aéronautique, spatiale et autres).
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
815 LA PYRENEENNE 31670 LABEGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PROLOGUE 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURDILLAT PASCAL , GEORGES , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/2013
Siret
79283829400017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations intellectuelles et industielles liées au développement, à la production et au soutien opérationnels de toutes entreprises (aéronautique, spatiale et autres).
Adresse
815 LA PYRENEENNE
31670 , LABEGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PROLOGUE 1
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/007165
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/02/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me Orlane GACHET 35 boulevard Lascrosses 31000 Toulouse
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/007142
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/02/2020 arrêtant un plan de cession au profit de M. Laurent CHERY demeurant 4 rue de Bidart - 31240 L'UNION, avec faculté de substitution à une société à constituer sous la forme d'une société par actions simplifiée au capital de 40 000 € présidée par M. CHERY et détenue par les sociétés MEDIANE INGENIERIE et PHENIX.
Numéro d'observation
F19/043551
Date d'ajout
03/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03/10/2019 renouvelant la période d'observation jusqu'au 21.03.2020
Numéro d'observation
F19/011987
Date d'ajout
21/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21/03/2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me Orlane GACHET 35 boulevard Lascrosses 31000 Toulouse, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me FOURQUIE 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 24/10/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).