Entreprise : BLOUET FINANCES - SIREN 792 752 818
Identité
Dénomination
BLOUET FINANCES
SIREN (siège)
792 752 818
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2013
Début d’activité
01/06/2015
Date de fin de la personne morale
28/04/2112
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
30/04/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions, fusion ou autres, et la gestion de ces participations, participer activement à la détermination, à l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique générale et, plus généralement, à l'animation effective de toute société, entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prendra une participation, la fourniture de toutes prestations de direction, de services à caractère administratif, comptable, financier, juridique, commercial et immobilier, la réalisation d'opérations de trésorerie avec les sociétés et entreprises dans lesquelles la société BLOUET FINANCES détient une participation.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
865260 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE CELAC 56230 QUESTEMBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOUET PHILIPPE , MARCEL , JEAN , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Questembert
Dénomination
AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CREATION CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Herblain
Dénomination
ROBERT MONE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
79275281800023
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participation dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions, fusion ou autres, et la gestion de ces participations, participer activement à la détermination, à l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique générale et, plus généralement, à l'animation effective de toute société, entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prendra une participation, la
Adresse
2 RUE DE CELAC
56230 , QUESTEMBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/04/2013
Siret
79275281800015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
17 AV DE VERDUN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1858
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/03/2016 : Partant : FLACK Florence, Commissaire aux comptes suppléant Partant : JPL AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CREATION CONSEIL (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : ROBERT MONE (SARL), Commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).