Entreprise : ZEEPRO FRANCE - SIREN 792 600 025
Identité
Dénomination
ZEEPRO FRANCE
SIREN (siège)
792 600 025
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2013
Début d’activité
19/04/2013
Date de fin de la personne morale
22/04/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes prestations informatiques concernant les matériels d'impression 3d et leur commercialisation,importation,distribution.
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
15060 EUR
Adresse du siège
9 RUE MAYET 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bacque SYLVIANE
Nom d'usage
Mittelette
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Nom, Prénom(s)
Gerard PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Crespieres
Dénomination
ACSM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/2013
Siret
79260002500011
Nom commercial
ZEEPRO
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations informatiques concernant les matériels d'impression 3d et leur commercialisation, importation, distribution.
Adresse
9 RUE MAYET
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2013B083878
Date d'ajout
29/06/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
09/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 09/06/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201501837, date de cessation des paiements le 13/04/2015, et a désigné : juge commissaire M. Aimery de Rochechouart liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).