Entreprise : LUTECE - SIREN 792 527 160
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2024)
Dénomination
LUTECE
Sigle
WECHEF
SIREN (siège)
792 527 160
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2016
Date de fin de la personne morale
12/01/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
39 RUE DU GENERAL LECLERC 92270 BOIS-COLOMBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIBON JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
DE BEAUREPAIRE DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2013
Siret
79252716000016
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Applications pour Internet
Adresse
9 RUE LOUIS DAVID
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2013
Siret
79252716000024
Enseigne
WECHEF
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
28 RUE DU GAL ROGUET
92110 , CLICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/09/2018
Siret
79252716000032
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
39 RUE DU GENERAL LECLERC
92270 , BOIS-COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20687
Date d'ajout
04/03/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 04/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : SIBON Jean-Christophe, siège de la liquidation : 39 Rue du Général Leclerc 92270 Bois-Colombes, parution de la publicité légale : lesechos.fr en date du 22/03/2021
Numéro d'observation
76305
Date d'ajout
10/09/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
2013B079302
Date d'ajout
13/01/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 16B00304
Numéro d'observation
11693
Date d'ajout
13/01/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).