Entreprise : SCI GFM - SIREN 792 442 196
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2021)
Dénomination
SCI GFM
SIREN (siège)
792 442 196
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2013
Date de fin de la personne morale
11/04/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
34 RTE DE WOIPPY 57050 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAIVRE JEAN-RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Serrières
Nom, Prénom(s)
FAIVRE GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Chavanay
Nom, Prénom(s)
FAIVRE FLORIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MAXIMILIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Paris 19
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79244219600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DU GENERAL NASSOY
57590 , DELME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
79244219600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquistion d'immeubles, vente
Adresse
34 RTE 34 route de Woippy
57050 , Metz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13260
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Radiation du RCS le 20/09/2021 avec effet au 01/08/2021 Cessation totale d'activité à compter du 15/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12275
Date d'ajout
30/08/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/07/2021 Liquidateur : FAIVRE Jean-Raymond Le siège de la liquidation est fixé à : 55 rue Ferrandière 07340 Serrières Journal d'annonces légales : L'AMI DES FOYERS CHRETIENS en date du 05/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).