Entreprise : SCI MOTTE LE TOUQUET - SIREN 792 011 439
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2020)
Dénomination
SCI MOTTE LE TOUQUET
SIREN (siège)
792 011 439
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2013
Date de fin de la personne morale
24/03/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
893700 EUR
Adresse du siège
59 AV DU MAL DOUGLAS HAIG 78000 VERSAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIRIER ELEONORE , ALICE , ANNIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2003
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
POIRIER ALEXANDRA , MAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2002
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BEZIE VIRGINIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
POIRIER PIERRE , ANDRE , ARMAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MOTTE VALERIE , HELENE
Nom d'usage
POIRIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
POIRIER VICTOIRE , MARIE , CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1999
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
POIRIER THEDORE , PIERRE , CYPRIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1998
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MOTTE ANTOINE , ALEXANDRE , JEAN , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1997
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
MOTTE CAPUCINE , MARIE , SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
MOTTE CYRILLE , PAUL , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
MOTTE MARIA , MAITHE , FRANCE , ANNICK
Nom d'usage
iMOTTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1999
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
MOTTE PATRICE , PHILIPPE , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
MOTTE NICOLAS , PHILIPPE , ALEXANDRE , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
MOTTE PIERRE-OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/03/2020
Siret
79201143900025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, restauration, construction, détention, gestion, conservation et exploitation par bail ou autrement du lot de copropriété numéro 23 dépendant d'un ensemble immobilier à le Touquet Paris plage Bld Pouget, résidence "le Bourrasque", toute valeur mobilière.
Adresse
59 AV 59 Avenue du Maréchal Douglas Haig
78000 , Versailles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/2013
Siret
79201143900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 RUE DE L ABBAYE
80200 , PERONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42987
Date d'ajout
30/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/11/2020
Description
Dissolution à compter du 04/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/11/2020, liquidateur : POIRIER né(e) MOTTE Valérie, Hélène, siège de la liquidation : 59 Avenue du Maréchal Douglas Haig 78000 Versailles, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Ile-de-France en date du 08/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).