Entreprise : CDV FINANCES - SIREN 791 893 118
Identité
Dénomination
CDV FINANCES
SIREN (siège)
791 893 118
Date d'immatriculation au RNE
19/03/2013
Début d’activité
05/03/2013
Date de fin de la personne morale
18/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Acquisition, détention, la gestion et la vente de tous instruments financiers tels que titres de participation,valeurs mobilières, parts sociales, droits sociaux de toute nature dans toutes sociétés; toutes activités d'étude et de conseil en matière de gestion, organisation et exploitation des sociétés et la fourniture de toutes prestations s'y rattachant, le management administratif, comptable, informatique des sociétés.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
536 RUE JEAN AICARD 83390 CUERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBA LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Cuers
Dénomination
AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulon
Dénomination
B. CONSULTING
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cuers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/03/2013
Siret
79189311800012
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition, détention, la gestion et la vente de tous instruments financiers tels que titres de participation,valeurs mobilières, parts sociales, droits sociaux de toute nature dans toutes sociétés; toutes activités d'étude et de conseil en matière de gestion, organisation et exploitation des sociétés et la fourniture de toutes prestations s'y rattachant, le management administratif, comptable, informatique des sociétés.
Autres Activités
Acquisition, détention, la gestion et la vente de tous instruments financiers tels que titres de participation,valeurs mobilières, parts sociales, droits sociaux de toute nature dans toutes sociétés; toutes activités d'étude et de conseil en matière de gestion, organisation et exploitation des sociétés et la fourniture de toutes prestations s'y rattachant, le management administratif, comptable, informatique des sociétés.
Adresse
536 RUE JEAN AICARD
83390 , CUERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/001961
Date d'ajout
23/01/2024
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 23/01/2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/025113
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 19/10/2021 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître LAURE Simon 5 rue Berthelot 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 13/10/2021
Numéro d'observation
79526
Date d'ajout
07/07/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/08/2015
Numéro d'observation
60654
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).