Entreprise : LA GUINGUETTE DE DIONS - SIREN 791 706 492
Identité
Dénomination
LA GUINGUETTE DE DIONS
SIREN (siège)
791 706 492
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2013
Début d’activité
02/04/2013
Date de fin de la personne morale
10/03/2112
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Restauration de type traditionnel sur place.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
RTE D’UZES 30190 DIONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AIRES DE BRAUNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANGEVIN STEPHANE , JEAN , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Saint-Chaptes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2013
Siret
79170649200018
Enseigne
LA GUINGUETTE DE DIONS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration de type traditionnel sur place
Adresse
RTE D’UZES
30190 , DIONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AIRES DE BRAUNES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/024960
Date d'ajout
05/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 05/09/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 02/10/2023, désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Maître ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/014867
Date d'ajout
24/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 24/05/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 01/01/2022
Numéro d'observation
F18/006714
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 14/03/2018
Numéro d'observation
F18/006714
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Modification relative aux dirigeants A compter du 02.03.2018 ANGEVIN Stéphane Jean René nom d'usage : ANGEVIN Stéphane devient gérant A compter du 14.03.2018 VERDIER Dominique Georges Paul nom d'usage : VERDIER Dominique n'est plus gérant A compter du 14.03.2018 BOSSON Laurent Michel Jacques nom d'usage : BOSSON Laurent n'est plus gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).