Entreprise : SC COURCOURONNES - SIREN 791 573 264
Identité
Dénomination
SC COURCOURONNES
SIREN (siège)
791 573 264
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2013
Début d’activité
14/02/2013
Date de fin de la personne morale
03/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Gestion mobilière et immobilière.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE SARLIEVE 63800 COURNON-D'AUVERGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUISSON VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Veyre-Monton
Nom, Prénom(s)
NIBOUREL ROMAIN , VINCENT , JACQUELIN , MADELEIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
La Garenne-Colombes
Nom, Prénom(s)
REY JEAN , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Issoire
Dénomination
SCI DE VOLEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cournon-d'Auvergne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/2013
Siret
79157326400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion mobilière et immobilière.
Autres Activités
Gestion mobilière et immobilière.
Adresse
13 RUE DE SARLIEVE
63800 , COURNON-D'AUVERGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/2013
Siret
79157326400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
159 RUE DE LA REPUBLIQUE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
163
Date d'ajout
08/01/2015
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 12/11/2014 : Ancienne adresse : 159 Rue De la république 92800 Puteaux Nouvelle adresse 13 rue de Sarliève 63800 Cournon-d'Auvergne Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/11/2014 : Partant : WARTER Nicolas, Gérant, Associé Partant : AUGAIS Victor, Gérant, Associé Nouveau : REY JEAN PHILIPPE, Gérant Nouveau : VERZAUX CHARLES, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BUISSON VINCENT, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SCI DE VOLEE (SCI), Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).