Entreprise : BRETAGNE STRUCTURES LOGISTIC - SIREN 791 502 925
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2022)
Dénomination
BRETAGNE STRUCTURES LOGISTIC
SIREN (siège)
791 502 925
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2013
Date de fin de la personne morale
27/03/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
416000 EUR
Adresse du siège
LA CROIX MACE 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX MACE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSQUER MAGALI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Dénomination
CABINET COSQUER-TANGUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Dénomination
FINANCIERE DE PONTHUS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Christophe-du-Ligneron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2013
Siret
79150292500013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
ZONE ARTISANALE JEAN GAUVIN
22630 , EVRAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2016
Siret
79150292500047
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur
Adresse
ZA DE LA BAUME
34290 , SERVIAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2013
Siret
79150292500021
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur, location de véhicules pour le transport routier de marchandises
Adresse
La Croix Macé
35310 , Bréal-sous-Montfort - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX MACE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/2015
Siret
79150292500039
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises; location de véhicules industriels avec conducteur
Adresse
LD LES RUES
35580 , GOVEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES CORBIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16334
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 14/11/2022 prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16336
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Radiation d'office : par jugement en date du 14/11/2022, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
36476
Date d'ajout
16/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 14/11/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/11/2022
Numéro d'observation
36476
Date d'ajout
16/11/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
49741
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
6936
Date d'ajout
25/09/2017
Description
Par jugement en date du 18/09/2017, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire désignant en qualité de mandataire liquidateur : SCP ISABELLE GOIC, prise en la personne de Me Isabelle Goïc, 39 rue du Capitaine Maignan 35044 Rennest et mettant fin à la mission de l'administrateur SELARL AJIRE, prise en la personne de Me Erwan MERLY - 4 cours Raphaël Binet 'Le Magister' 35000 RENNES.
Numéro d'observation
38100
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 18/09/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00465 désigne liquidateur SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Crs RAPHAEL BINET 'Le Magister' 35000 RENNES
Numéro d'observation
30570
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 17 mai 2017 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23 novembre 2017 à compter du 23 mai 2017
Numéro d'observation
30569
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 17/05/2017 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de assurer seul l'administration de l'entreprise
Numéro d'observation
9342
Date d'ajout
14/12/2016
Description
Par jugement en date du 23/11/2016, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Date de cessation des paiements le 1 Septembre 2016 Désigne en qualité d'administrateur : SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY 4 cours Raphaël Binet "Le Magister" 35000 RENNES avec les pouvoirs : d'assister le débiteur Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SCP Isabelle GOIC, prise en la personne de Me Isabelle GOIC - 39 rue du Capitaine Maignan 35044 RENNES. Les créanciers sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication au BODACC auprès du mandataire judiciaire
Numéro d'observation
16630
Date d'ajout
23/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 23/11/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00465 , date de cessation des paiements le 01/09/2016 désigne Administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec pour mission : d'assister le débiteur , Mandataire judiciaire SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 23/05/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
16150
Date d'ajout
17/11/2016
Description
Acquisition d'éléments d'actifs corporels et incorporels du fonds de commerce de transport au prix stipulé de 10 000,00 euros de la sociétéTRANSP-SERV-OUEST, 402 153 456 Rcs Rennes, pour jonction à l'établissement principal, à compter du 12.03.2015.
Numéro d'observation
68905
Date d'ajout
28/01/2015
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
68904
Date d'ajout
28/01/2015
Description
Transfert de siège dans le ressort, D'EVRAN (22630), Zone Artisanale Jean Gauvin, à BREAL-SOUS-MONFORT (35310), la Croix Macé, à compter du 08/01/2015.
Numéro d'observation
33477
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Ordonnance de Monsieur le Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 27/03/2013 dispensant provisoirement de la présentation de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises délivrée par la DREAL jusqu'au 31/05/2013
Numéro d'observation
33478
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Attestation de pré-inscription délivrée par la DREAL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).