Entreprise : LES MENUISERIES DU SOLEIL - SIREN 791 439 441
Identité
Dénomination
LES MENUISERIES DU SOLEIL
SIREN (siège)
791 439 441
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2013
Début d’activité
04/03/2013
Date de fin de la personne morale
04/03/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Industrie du pvc et autres matériaux en terme plus généraux fabrication vente pose montage installation de tous produits se rapportant directement ou indirectement à l'habitat et à la construction
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Capital minimum
2000 EUR
Adresse du siège
IMP DES PALETUVIERS 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N-288 - ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVIOU JEAN-CLAUDE , ROBERT , DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/03/2013
Siret
79143944100019
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Industrie du pvc et autres matériaux en terme plus généraux fabrication vente pose montage installation de tous produits se rapportant directement ou indirectement à l'habitat et à la construction
Adresse
IMP DES PALETUVIERS
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N-288 - ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/003567
Date d'ajout
31/03/2023
Description
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 31/03/2023 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : Maître DUMOULIN Marie-Agnès 7 rue du Morne Ninine la Marina 97190 Le Gosier . Date de cessation des paiements : 21/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2383
Date d'ajout
05/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/01/2015 :Partant : GREGOIRE Stéphanie, Anne, GérantNouveau : DAVIOU Jean-Claude, Robert, Denis, GérantJournal d'annonces légales : Nouvelles semaine du 27 mars 2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Montant minimum : 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).