Entreprise : SCI PALICOT - SIREN 791 382 534
Identité
Dénomination
SCI PALICOT
SIREN (siège)
791 382 534
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2013
Début d’activité
14/02/2013
Date de fin de la personne morale
25/02/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LES PETITS MOUSSAY 53320 SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PALICOT JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Saint-Cyr-le-Gravelais
Nom, Prénom(s)
ROBERT SHIRLEY
Nom d'usage
PALICOT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Saint-Cyr-le-Gravelais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/2013
Siret
79138253400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
LES PETITS MOUSSAY
53320 , SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7520
Date d'ajout
23/10/2020
Description
Radiation du RCS le 23/10/2020 avec effet au 19/10/2020 (Notification intergreffe reçue du GTJ de Laval le 23/10/2020)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3268
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Par jugement en date du 19/06/2017, le Tribunal de Grande Instance de LAVAL a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI PALICOT Désigne Mme Anne VIGNON, Juge, en qualité de Juge-Commissaire et Mr MURY, Président, en qualité de Juge-Commissaire suppléant Désigne la SELARL GUILLAUME LEMERCIER, prise en la personne de Me Guillaume LEMERCIER, 7 rue de Paradis 53000 Laval, en qualité de Liquidateur Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2016 (notification inter-greffe reçue du TGI de LAVAL en date du 22/06/2017)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).