Entreprise : DEFIBOAT COM - SIREN 791 264 088
Identité
(Entreprise radiée le 18/02/2022)
Dénomination
DEFIBOAT COM
SIREN (siège)
791 264 088
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2013
Date de fin de la personne morale
17/02/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
11 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUAL SAMUEL , JEAN-MARIE , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Laval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/02/2019
Siret
79126408800026
Code APE
3012Z - Construction de bateaux de plaisance
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction, acquisition et exploitation de prototypes de voiliers de course destinés à la compétition et à des opérations de promotion publicitaire, à l'exclusion du transport des personnes
Adresse
11 RUE EMILE BRAULT
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/2013
Siret
79126408800018
Code APE
3012Z - Construction de bateaux de plaisance
Activité principale
Construction de bateaux de plaisance
Adresse
ZI DU DISTRICT
85600 , MONTAIGU-VENDEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 25/11/2021. Dénomination de l'associé unique : VIRIBUS UNITIS BETEILIGUNGEN UG, ALLEMAGNE. Journal d'annonces légales : Le Courrier de la Mayenne paru le 25/11/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1818
Date d'ajout
08/02/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 25/11/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/03/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE LAVAL SOUS LE NUMERO 791 264 088
Numéro d'observation
1502
Date d'ajout
11/03/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 12/02/2019 : Ancienne adresse : Zone Industrielle du District 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Nouvelle adresse 11 rue Emile Brault 53000 Laval Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/02/2019 : Partant : BROCHARD Patricia, Président Nouveau : TUAL Samuel, Jean-Marie, Roger, Président Journal:Courrier de la Mayenne du 07.03.2019 + 14.03.2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).