Entreprise : SCI MIRO - SIREN 791 243 553
Identité
Dénomination
SCI MIRO
SIREN (siège)
791 243 553
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2013
Début d’activité
14/01/2024
Date de fin de la personne morale
17/02/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
236000 EUR
Adresse du siège
233 CHE DES CABRES 84550 MORNAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARDEUX MICHELE , ANDREE , MARCELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Saint-Brès
Nom, Prénom(s)
PAQUIGNON ROGER , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Saint-Brès
Nom, Prénom(s)
PASQUIER VIRGINIE , ELISABETH
Nom d'usage
LE FLOCH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Lisses
Nom, Prénom(s)
PASQUIER AURELIE , MIRELLA , SANDRINE
Nom d'usage
HAMARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Les Pieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/01/2024
Siret
79124355300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
233 CHE DES CABRES
84550 , MORNAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/016931
Date d'ajout
09/11/2018
Description
Modification relative aux associés de société civile : PAQUIGNON Roger Daniel nom d'usage : PAQUIGNON Roger n'est plus Associé PASQUIER Virginie Elisabeth nom d'usage : LE FLOCH Virginie devient Associé PASQUIER Aurélie Mirella Sandrine nom d'usage : HAMARD Aurélie devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/016931
Date d'ajout
09/11/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur PAQUIGNON Roger Ancienne Adresse : 18 Allée des Glycines 91350 GRIGNY Nouvelle Adresse : 210 Chemin de Brougnac 30500 SAINT-BRES Madame GARDEUX Michèle Ancienne Adresse : 18 Allée des Glycines 91350 GRIGNY Nouvelle Adresse : 210 Chemin de Brougnac 30500 SAINT-BRES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).