Entreprise : SCI DES DEUX VALLEES - SIREN 791 027 543
Identité
Dénomination
SCI DES DEUX VALLEES
SIREN (siège)
791 027 543
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2013
Début d’activité
27/06/2020
Date de fin de la personne morale
05/02/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, administration et mise en valeur de tous biens immobiliers dont la société peut devenir propriétaire.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
2723 RTE DE PERQUELIN 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVOIR STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/06/2020
Siret
79102754300028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration et mise en valeur de tous biens immobiliers dont la société peut devenir propriétaire.
Autres Activités
Propriété, gestion, administration et mise en valeur de tous biens immobiliers dont la société peut devenir propriétaire.
Adresse
2723 RTE DE PERQUELIN
38380 , SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/2013
Siret
79102754300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES ATTIGNIES
69290 , GREZIEU-LA-VARENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/031121
Date d'ajout
19/04/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble par suite du transfert du siege social Les Attignies 69290 GREZIEU-LA-VARENNE au Perquelin 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE à compter du 27/06/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble le 16/04/2021 sous le numéro A2021/005171)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/011405
Date d'ajout
16/04/2021
Description
Transfert du principal établissement au Perquelin 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE à compter du 27/06/2021
Numéro d'observation
F21/011405
Date d'ajout
16/04/2021
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Les Attignies 69290 GREZIEU-LA-VARENNE (Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon) Nouveau siège social : Perquelin 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE à compter du 27/06/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).