Entreprise : SCI CHRISTAL 33 - SIREN 789 882 727
Identité
Dénomination
SCI CHRISTAL 33
SIREN (siège)
789 882 727
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2012
Début d’activité
22/11/2012
Date de fin de la personne morale
09/12/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
165000 EUR
Adresse du siège
31 RUE SIMONE VEIL 59310 AIX-EN-PEVELE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINACHE CELINE
Nom d'usage
TAQUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Aix-en-Pévèle
Nom, Prénom(s)
MARTINACHE DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Aix-en-Pévèle
Nom, Prénom(s)
MARTINACHE GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Gonnehem
Nom, Prénom(s)
MARTINACHE ALAIN , RENE , EDOUARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Aix-en-Pévèle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/11/2012
Siret
78988272700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,...
Autres Activités
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,...
Adresse
31 RUE SIMONE VEIL
59310 , AIX-EN-PEVELE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3621
Date d'ajout
21/08/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 29/06/2013 : Partant : MARTINACHE Christiane, Marie-Thérèse, Associé Nouveau : MARTINACHE David, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MARTINACHE Guillaume, Associé indéfiniment responsable Nouveau : TAQUET Céline, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MARTINACHE Alain, René, Edouard, Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable devient Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).