Entreprise : HOLDING VERRIER - SIREN 789 805 843
Identité
Dénomination
HOLDING VERRIER
SIREN (siège)
789 805 843
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2012
Début d’activité
01/12/2012
Date de fin de la personne morale
05/12/2111
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Mise en oeuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés controlées
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
940 RTE DE NIMES 30220 AIGUES-MORTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRIER RAPHAEL , MICHEL , PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2012
Siret
78980584300016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Mise en oeuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés controlées
Autres Activités
Mise en oeuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés controlées
Adresse
940 RTE DE NIMES
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/014614
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur VERRIER Raphaël Ancienne Adresse : 3 Lotissement la Mourguette 30920 CODOGNAN Nouvelle Adresse : 940 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/014614
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Modification relative aux dirigeants BONNEMORT Alain Bernard Jean nom d'usage : BONNEMORT Alain n'est plus membre du comité de surveillance RALLO Christian Antoine nom d'usage : RALLO Christian n'est plus membre du comité de surveillance BOURBON Michel nom d'usage : BOURBON Michel n'est plus membre du comité de surveillance à compter du 04/08/2018
Numéro d'observation
F18/014614
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 400000 EUROS Nouveau capital : 150000 EUROS à compter du 04/08/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).