Entreprise : ACYM - SIREN 789 565 850
Identité
Dénomination
ACYM
SIREN (siège)
789 565 850
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2012
Début d’activité
01/12/2012
Date de fin de la personne morale
25/11/2111
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conception de remorques agricoles et autres matériels agricoles non automoteurs. Négoce matériels agricoles, travaux publics, industriels, véhicules utilitaires neufs, occasion, agent commercial, location matériels agricoles, travaux publics, matériels industriels
Code APE
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES GRANDS CHAMPS 35890 LAILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE LES TROIS PRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID MARIE-RENEE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Laillé
Nom, Prénom(s)
DERVAL JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Laillé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2012
Siret
78956585000011
Code APE
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception de remorques agricoles et autres matériels agricoles non automoteurs. Négoce matériels agricoles, travaux publics, industriels, véhicules utilitaires neufs, occasion, agent commercial, location matériels agricoles, travaux publics, matériels industriels
Adresse
1 RUE DES GRANDS CHAMPS
35890 , LAILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE LES TROIS PRES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
19395
Date d'ajout
24/06/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 11/06/2024, a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Jean-Claude DERVAL pour une durée de 15 ans, nom du liquidateur : SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35152
Date d'ajout
27/11/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 23/11/2023 nommant SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
8029
Date d'ajout
10/03/2021
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 08/03/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2021J00041 date de cessation des paiements le 08/09/2019 et a désigné liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
13746
Date d'ajout
31/01/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
13328
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
11891
Date d'ajout
27/01/2020
Description
Pli non distribuable
Numéro d'observation
50588
Date d'ajout
24/03/2014
Description
Cette société est devenue une SARL pluripersonnelle à compter du 11/02/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).