Entreprise : FINANCIERE LVO - SIREN 789 563 160
Identité
(Entreprise radiée le 12/10/2020)
Dénomination
FINANCIERE LVO
SIREN (siège)
789 563 160
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2013
Date de fin de la personne morale
13/02/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
7500000 EUR
Adresse du siège
AV JEAN CLAUDEVILLE 33520 BRUGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Libert DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Boulogne-sur-Mer
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Dénomination
SECOB PORQUET ET ASSOCIES SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Béthune
Dénomination
Financière Alizés
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bruges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/11/2012
Siret
78956316000025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La détention et la prise de participation directes ou indirectes, par tous moyens dans le capital de sociétés, groupement ou entités juridique.
Adresse
AV Rue Jean Claudeville
33520 , Bruges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/2012
Siret
78956316000017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
21 BD DE LA MADELEINE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40579
Date d'ajout
12/10/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la société FINANCIERE ALIZES (849 571 807 RCS BORDEAUX) dans le cadre d'une fusion avec effet au 24/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/02/2013
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).