Entreprise : IMMO RADIO P - SIREN 789 532 942
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2021)
Dénomination
IMMO RADIO P
SIREN (siège)
789 532 942
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2012
Date de fin de la personne morale
21/11/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
6400 EUR
Adresse du siège
11 B ALL DES VITARELLES 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARDI GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
TROCARD JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Lapeyrouse-Fossat
Nom, Prénom(s)
BRUGUIERE ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LAPEYRE MATTHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
FAJADET PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ESCUDE BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BARTOLI PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LAVAL CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
COLOMBIER DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DOMENECH BRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CHAUMERLIAC PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ROUQUIER JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CANTET PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LOUSTAU OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DENIS AYMERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
FAUQUET ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/11/2012
Siret
78953294200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 B ALL DES VITARELLES
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/066982
Date d'ajout
29/12/2021
Description
Radiation en date du 29/12/2021 - Clôture des opérations de liquidation 30/11/2021 (Assemblée générale en date du 30/11/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/010880
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/12/2019
Numéro d'observation
F20/010880
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 03/12/2019 - Siège de la liquidation : 11 bis Allée des Vitarelles 31100 TOULOUSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Opinion Indépendante du 20/03/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).