Entreprise : MICRO SERI INDUSTRIES - SIREN 789 261 278
Identité
(Entreprise radiée le 09/10/2023)
Dénomination
MICRO SERI INDUSTRIES
SIREN (siège)
789 261 278
Date d'immatriculation au RNE
02/01/2013
Date de fin de la personne morale
01/01/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
10 AV DU QUEBEC 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SILIC 504
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KERANDEL ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Morangis
Dénomination
FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'ORGANISATION - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - "FIGESTOR"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
APAGE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/2012
Siret
78926127800020
Code APE
2612Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'assemblage de composants, cartes, le cablâge et l'intégration de matériels en matière électronique. L'étude, la conception, la fabrication, la commercialisation de système électroniques et plus généralement toutes productions et prestations de services liés à l'électronique.
Adresse
10 AV 10 Avenue du Québec Silic 504
91946 , Courtaboeuf CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLEBON SUR YVETTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/2012
Siret
78926127800012
Code APE
2612Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées
Activité principale
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Adresse
24 RUE HENRI FARMAN
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA TREMBLAY CDG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38529
Date d'ajout
09/10/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38529
Date d'ajout
09/10/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 09/10/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/10/2023
Numéro d'observation
73186
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 09/10/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00471 désigne liquidateur Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry , maintient administrateur, La Selarl A & M Aj Associés, prise en la personne de Me Mancel, Administrateur Judiciaire Associé 5 Bd de l'Europe 91000 EVRY et la Selarl Vincent Mequinion prise en la personne de Me Vincent Mequinion Administrateur Judiciaire
Numéro d'observation
71719
Date d'ajout
25/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 24/07/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00471 , date de cessation des paiements le 15/06/2017 désigne Administrateur La Selarl Vincent Mequinion prise en la personne de Me Vincent Mequinion, Administrateur Judiciaire 81 Rue Lauriston 75015 Paris et la Selarl A&M AJ associés, prise en la personne de Me Mancel, administrateur judiciaire associé, 5 bd de l'Europe 91000 EVRY avec pour mission : assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry , , et ouvre une période d'observation expirant le 24/01/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/10/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).