Entreprise : ZOUK COMMUNICATION - SIREN 789 076 809
Identité
Dénomination
ZOUK COMMUNICATION
SIREN (siège)
789 076 809
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2012
Début d’activité
02/01/2013
Date de fin de la personne morale
15/11/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'une ou plusieurs radios commerciales régionales par tous moyens autorisés par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - Exploitation d'un ou plusieurs sites internet ou tout autre moyen de communication
Code APE
6010Z - Édition et diffusion de programmes radio
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
21 BD DU MARQUISAT DU HOUELBOURG 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RODRIGUEZ LISA , KARU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
78907680900027
Nom commercial
ZOUK COM
Code APE
6010Z - Édition et diffusion de programmes radio
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'une ou plusieurs radios commerciales régionales par tous moyens autorisés par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - Exploitation d'un ou plusieurs sites internet ou tout autre moyen de communication
Adresse
21 BD DU MARQUISAT DU HOUELBOURG
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
78907680900019
Nom commercial
ZOUK COM
Code APE
6010Z - Édition et diffusion de programmes radio
Activité principale
Édition et diffusion de programmes radio
Adresse
17 RES LES CHAMP DUGAZON
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3142
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/01/2017 :Partant : FAUTRA Alex, Emmanuel, PrésidentNouveau : RODRIGUEZ Lisa, Karu, PrésidentTransfert du siège social à compter du 16/01/2017 :Ancienne adresse : Dugazon - 17 Résidence les Champs 97139 Les AbymesNouvelle adresse : 21 boulevard Marquisat de Houelbourg - ZI de Jarry 97122 Baie-MahaultAnn lég : Nouvelles Etincelles en date du 03/08/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).