Entreprise : SCI DES QUATRE FEUILLES - SIREN 789 036 936
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2023)
Dénomination
SCI DES QUATRE FEUILLES
SIREN (siège)
789 036 936
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2012
Date de fin de la personne morale
28/10/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LES GENETS N1 50530 LOLIF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GATE GERARD , RAYMOND , BERNARD , NOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Sartilly-Baie-Bocage
Nom, Prénom(s)
GALESNE ELODIE , JOELLE , MICHELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Le Mans
Dénomination
SELARL SBCMJ
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/10/2012
Siret
78903693600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers.
Adresse
les Genets Numéro 1
50530 , Lolif - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7726
Date d'ajout
26/09/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/06/2023
Description
Mention d'office par jugement en date du 17/12/2020 le tribunal judiciaire de Coutances a constaté la dissolution de la SCI DES QUATRE FEUILLES, ordonné en conséquence la liquidation, et désigné à cette fin la SELARL BRUNO CAMBON (devenue SELARL SBCMJ) en qualité de liquidateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).