Entreprise : L'OUEST DE LA BUTTE - SIREN 788 980 639
Identité
Dénomination
L'OUEST DE LA BUTTE
SIREN (siège)
788 980 639
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2012
Date de fin de la personne morale
18/11/2111
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/05/2013
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Qualité
Actif agricole
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
KERAMBRAS 56420 GUEHENNO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAILLIER LOIC , RAYMOND , ANDRE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Guégon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2012
Siret
78898063900017
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage de porcs charcutiers
Adresse
KERAMBRAS
56420 , GUEHENNO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1100
Date d'ajout
28/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10791
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2021, liquidateur : RAILLIER LOIC RAYMOND ANDRE MARIE, siège de la liquidation : Kerambras 56420 Guéhenno, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 21/09/2021
Numéro d'observation
3297
Date d'ajout
17/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2019 : Modifié : RAILLIER Loïc, Gérant, demeurant 19 La Ville Hourmand 56120 Guégon Modifié : RAILLER Anne-Marie, Gérante, demeurant 19 La Ville Hourmand 56120 Guégon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).