Entreprise : MODUS - SIREN 788 776 250
Identité
Dénomination
MODUS
SIREN (siège)
788 776 250
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2014
Début d’activité
04/09/2012
Date de fin de la personne morale
30/11/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Prise de participation gestion de ses participations prestations de service administratif et filancier
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
18 PL DES NYMPHEAS 93420 VILLEPINTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TROPICAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAULAND ERIC , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/09/2012
Siret
78877625000029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
prise de participations financières gestion de ses participations et prestations de services administratifs financiers.
Autres Activités
prise de participations financières gestion de ses participations et prestations de services administratifs financiers.
Adresse
18 PL DES NYMPHEAS
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TROPICAL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/2012
Siret
78877625000011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
26 RUE GAY LUSSAC
95500 , GONESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GONESSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66470
Date d'ajout
02/08/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 02/08/2024 nommant SELARL Asteren prise en la personne de Me Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48575
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/07/2023 nommant SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/08/2018 nommant Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
86010
Date d'ajout
02/01/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/12/2017 nommant Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
37219
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 22/03/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00477 , date de cessation des paiements le 19/02/2016 , désigne liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex, et la SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Jacques Moyrand 14/16 Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
98093
Date d'ajout
28/10/2015
Description
Démission pour ordre de Monsieur LEBRUN André En qualité de gérant A compter du 24/12/2014
Numéro d'observation
34414
Date d'ajout
01/12/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet 15-09-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).