Entreprise : CINESTAR - SIREN 788 723 112
Identité
Dénomination
CINESTAR
SIREN (siège)
788 723 112
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2012
Début d’activité
01/09/2012
Date de fin de la personne morale
11/10/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La création l'acquisition d'Exploitationla cession Ss Qq formé que ce soit de tous complexes cinématographiques et/ou Salles ainsi que toutes activités complémentaires annexes et connexes a cette exploitation - exploitation Nde toute salle de cinéma exploitant des nouvelles technologies participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales et industrielles pouvant se rattacher à l'objet social
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
ZAC DE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MULTIPLEX CINESTAR - PROVIDENCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRADY LORRAINE
Nom d'usage
QUINN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
San Juan
Dénomination
SARL SOCIETE D'AUDIT - ANALYSES FINANCIERES ET HISTORIQUES - INFORMATION ET REVISION COMPTABLE - SARL SAFHIR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lieusaint
Dénomination
Landry AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris Cedex 05
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
78872311200025
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La création l'acquisition l'exploitation la cession sous qq forme que ce soit de tous complexes cinématographiques et/ou salles ainsi que toutes les activites complémentaires annexes et connexes à cette exploitation - L'exploitation de toutes salles de cinéma exploitant des nouvelles technologies - La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales et industrielles pouvant se rattacher à l'objet social
Adresse
ZAC DE DOTHEMARE
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MULTIPLEX CINESTAR - PROVIDENCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
78872311200017
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Activité principale
Projection de films cinématographiques
Adresse
LOT MOUDONG SUD
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O DEPOT BUT - ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3569
Date d'ajout
28/06/2016
Description
Transfert du siège social à compter du 24/03/2016 :Ancienne adresse : C/o Dépôt But Moudong Sud - ZI de Jarry 97122 Baie MahaultNouvelle adresse : ZAC de Dothemare - Multiplex Cinestar - Providence 97139 Les AbymesJAL : France Antilles en date du 14/04/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1260
Date d'ajout
20/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/12/2013 :Partant : SAADA André, PrésidentNouveau : QUINN Lorraine, Président
Numéro d'observation
5064
Date d'ajout
04/10/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 24/05/2013Ancienne : SCI CINESTARNouvelle : CINESTARModification d'activité de l'établissement principal situé C/o Dépôt But Moudong Sud - ZI de Jarry 97122 Baie Mahault à compter du 24/05/2013Ancienne : Réalisation à titre professionnel en vue de la vente ou la location des opérations de lotissement et d'aménagement de terrains de construction ou de rénovation/effectuer des opérations d'achat et revente sur des immeubles dans le cadre de l'activité de marchands de biensNouvelle : la création l'acquisition l'exploitation la cession ss qq forme que ce soit de tous complexes cinematographiques et/ou salles ainsi que toutes les activites complementaires annexes et connexes à cette exploitation-l'exploitation de toutes salles de cinema exploitant des nouvelles technologies-la participation directe ou indirecte de la sté dans toutes opérations commerciales et industriellespouvant se rattacher à l'objet socialTransformation de la société à compter du 24/05/2013Ancienne forme : Société civile immobilière (SCI)Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/05/2013 :Partant : GIAOUI Hervé, AssociéPartant : WORSMER Luc, AssociéNouveau : SARL GROUPE RBB SARL, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : ROUER Philippe, Commissaire aux comptes suppléantChangement de qualité : SAADA André, Gérant, Associé devient Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).