Entreprise : HOLDING TUDELA - SIREN 788 472 033
Identité
Dénomination
HOLDING TUDELA
SIREN (siège)
788 472 033
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2012
Début d’activité
12/09/2012
Date de fin de la personne morale
01/10/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activité de holding.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
900000 EUR
Adresse du siège
111 AV DE LESPINET 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUDELA DAVY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
BONNEFOY & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Jean
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/09/2012
Siret
78847203300018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activité de holding.
Autres Activités
Activité de holding.
Adresse
111 AV DE LESPINET
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/057535
Date d'ajout
28/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/11/2023 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me Olivier BENOIT 17 rue de Metz 31000 Toulouse. Date de cessation des paiements : 27/11/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002238
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14/01/2019 clôturant la procédure de redressement judiciaire.
Numéro d'observation
F17/031946
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21/11/2017 arrêtant le jugement arrêtant le plan de redressement. Commissaires à l'exécution du plan : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me BARON 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse
Numéro d'observation
F17/014141
Date d'ajout
16/05/2017
Description
ugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 16/05/2017 prolongeant exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 10.11.2017
Numéro d'observation
F16/032350
Date d'ajout
29/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 29/11/2016 renouvelant la période d'observation jusqu'au 10.05.2017
Numéro d'observation
F16/013646
Date d'ajout
10/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10/05/2016 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me BENOIT 17 RUE DE METZ 31000 TOULOUSE, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me BARON 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 20/04/2016
Numéro d'observation
F16/002972
Date d'ajout
28/01/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 17/12/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).