Entreprise : DOLOL - SIREN 788 429 454
Identité
Dénomination
DOLOL
SIREN (siège)
788 429 454
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2012
Début d’activité
24/09/2012
Date de fin de la personne morale
30/09/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
L'achat et/ou la vente de tous biens mobiliers ou immobiliers.
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
52 RUE DES SAINTS-PERES 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mialet-Damianos DOMINIQUE
Nom d'usage
Tapie
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Tapie LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/09/2012
Siret
78842945400010
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat et/ou la vente de tous biens mobiliers ou immobiliers.
Adresse
52 RUE DES SAINTS-PERES
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B1949022
Date d'ajout
13/12/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B1949019
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13-09-2022 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro : P202201603 date de cessation des paiements : 24-10-2021. Désigne M. Patrick Coupeaud Juge Commissaire, met fin à la mission de la SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol commissaire à l'exécution du plan, désigne la SELARL BDR & Associés en la personne de Me Xavier Brouard, 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, mandataire judiciaire Liquidateur.
Numéro d'observation
2012B1949015
Date d'ajout
20/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20-11-2018 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Laurent Tapie, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 6 ans. Désigne la SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol, Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de la SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol, 37 avenue de Friedland 75008 Paris , Administrateur, maintient la SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard, 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Martin, Juge-commissaire, sous le numéro P201503401.
Numéro d'observation
2012B1949013
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 04-05-2018 : Infirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de Paris ayant prononcé un plan de sauvegarde, et statuant à nouveau : rejette le plan de sauvegarde présenté par la société DOLOL, déclare irrecevable dans la présente instance la demande de conversion en liquidation judiciaire, et déboute la société DOLOL de sa demande de prolongation de la période d'observation.
Numéro d'observation
2012B194907
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 06/06/2017 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne Mme Dominique Mialet-damianos, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 6 ans. Désigne SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol , 37 avenue de Friedland 75008 Paris , Administrateur, maintient SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias , 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine , Mandataire judiciaire, maintient M. Martin , Juge-commissaire, sous le numéro P201503401.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/01/2017
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 25-11-2016 Confirme le jugement rendu le 30 mai 2016 ayant prononcé le renouvellement de la période d'observation, y ajoutant, ordonne la poursuite de la période d'observation pour une période de cinq mois et vingt jours à compter du présent arrêt.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30/05/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/05/2016, soit jusqu'au 30/11/2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/11/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 30/11/2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201503401 et a désigné juge commissaire : M. Louis Martin, administrateur : SEL Abitbol Administrateurs judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol 37 avenue de Friedland 75008 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 30/05/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).