Entreprise : SOC CAUTION MUTUELLE DE SEINE ET MARNE - SIREN 788 342 723
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2023)
Dénomination
SOC CAUTION MUTUELLE DE SEINE ET MARNE
Sigle
SOCAMI
SIREN (siège)
788 342 723
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1964
Date de fin de la personne morale
18/10/2063
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société de caution mutuelle
Adresse du siège
33 RUE ST AMBROISE 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTIER BERNARD , FRANCOIS , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Montry
Nom, Prénom(s)
SALUSTRO EDOUARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VALLER CHRISTIAN , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Dammartin-en-Goële
Nom, Prénom(s)
VERHAEGHE MICHEL ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Saint-Pierre-lès-Nemours
Nom, Prénom(s)
PIQUARD GERARD FRANCOIS MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Nom, Prénom(s)
MAUPIED MICHEL RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1925
Commune de résidence
Boissise-la-Bertrand
Nom, Prénom(s)
IRSCH SERGE , HENRI , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
CORTOT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE GUILLOUX EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1927
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
MACHARD RAOUL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUEZ MAURICE JULES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1913
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
GILLET PHILIPPE , MARIE , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
BOYER CLAUDE , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Bagneaux-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
TOURET GASTON ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1920
Commune de résidence
Chaumes-en-Brie
Nom, Prénom(s)
PARENT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1924
Commune de résidence
Samoreau
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SYNDICAT DES ARCHITECTES DE S&M
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Torcy
Dénomination
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN
Qualité
Autre
Commune de résidence
Melun
Dénomination
BRED BANQUE POPULAIRE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
78834272300020
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Nature de l'établissement
Activité principale
Autre distribution de crédit
Adresse
72 RUE DE REUILLY
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/05/1964
Siret
78834272300012
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES OPERATIONS AUTORISEES PAR LA LOI DU 13.03.1917 ET TEXTES SUBSEQUENTS QUI L'ONT MODIFIEE OU LA MODIFIERONT -
Adresse
33 RUE 33 Rue SAINT AMBROISE
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15031
Date d'ajout
04/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/01/2023
Description
Dissolution à compter du 01/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2022, siège de la liquidation : 18 Quai de la Rapée 75012 Paris 12e Arrondissement, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 30/12/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).